République et canton de Genève
Grand Conseil
Mme Baillon-Lopez Glenna | Informations |
---|---|
Parti | Socialiste (S) |
Année de naissance | 1972 |
Profession, employeur | Juriste |
Législature |
2018/2023
|
Prestation de serment |
11.05.2020
|
Fonction |
Députée suppléante (11.05.2020 -
28.04.2023)
|
Notes |
- Fin du mandat le 28 avril 2023, non réélue. - Remplace M. Youniss MUSSA, député suppléant devenant députée le 11 mai 2020 en remplacement de Mme Salima MOYARD, députés démissionnaire, élue au Conseil administratif de Lancy. |