République et canton de Genève
Grand Conseil
M. Fontaine Jean | Informations |
---|---|
Parti | Mouvement Citoyens Genevois (MCG) |
Année de naissance | 1966 |
Profession, employeur | Pépiniériste paysagiste |
Législature |
2013/2018
|
Prestations de serment |
26.04.2018
24.06.2016
|
Fonctions |
Député (26.04.2018 -
14.05.2018)
Député suppléant (24.06.2016 -
26.04.2018)
|
Notes |
- Remplace M. Carlos MEDEIROS, député HP démissionnaire le 26 avril 2018. - Remplace Mme Françoise SAPIN, 1re députée suppléante, devant députée le 23 juin 2016. |